ymddiriedolwyr THE BOGNOR REGIS FRIENDS OF THE HOSPITALS
Rhif yr elusen: 252215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Attfield | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||
Lisa Sampson | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||
Stephen Sampson | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|||||||
June Lawrence | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|
||||||
MAUREEN ANN MOORE | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||||
RUSSELL BEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DR NICK ROWSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LYNDA JENNIFER BUNKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR CHARLIE BUNKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BRIAN DOUGLAS KNIGHT MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MRS DEBBY BEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.