ymddiriedolwyr THE THROPTON WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 252316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS J CARR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gillian Hindmarsh | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Robin Armstrong | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
EMMA KATE BROWN | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
JOHN ANDREW FARQUHAR | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
RAYMOND TERENCE APLIN | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
IAN STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
ROGER PEPPE | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Alan Holloway | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Michael Todd | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Amy Rosindale | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
James Yeo | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Madeline Holloway | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|
||||
MICHAEL BLACK | Ymddiriedolwr | 01 February 2009 |
|
|
||||
MR M CARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM STUART BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAM COX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.