Hanes ariannol FRANKGIVING LIMITED
Rhif yr elusen: 252370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.88m | £1.84m | £2.56m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £2.21m | £1.72m | £1.24m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67m | £1.88m | £1.84m | £2.56m | £1.64m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £345.30k | £835.31k | £381.50k | £350.69k | £495.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £807.98k | £982.63k | £988.51k | £828.54k | £701.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.83k | £13.97k | £40.65k | £26.49k | £37.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £313.47k | £821.34k | £340.85k | £324.20k | £458.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £807.98k | £982.63k | £988.51k | £828.54k | £701.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £395.29k | £351.95k | £59.08k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.