Dogfen lywodraethu HARROGATE HOSPITAL AND COMMUNITY FRIENDS
Rhif yr elusen: 252376
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/02/1967 AS AMENDED ON 14/03/1989 AS AMENDED ON 23/03/1993 AS AMENDED ON 25/03/1999 AS AMENDED ON 18/03/2007 AS AMENDED ON 26/04/2012 AS AMENDED ON 25/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND THE SUPPORT OF THE WORK OF THE HARROGATE HOSPITALS BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICE. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3 OF CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARROGATE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.