Hanes ariannol DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS

Rhif yr elusen: 252468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.30k £43.32k £66.07k £65.99k £89.06k
Cyfanswm gwariant £49.23k £51.05k £69.32k £70.10k £67.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A