DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS

Rhif yr elusen: 252468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The study and exchange of information and ideas on all matters concerning the County of Devon; in particular its geology, geography, buildings,flora and fauna, history,literature, dialect and arts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £89,061
Cyfanswm gwariant: £67,780

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Awst 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE DEVONSHIRE ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Pocock Cadeirydd 03 June 2017
Dim ar gofnod
Cheryl Anne Tachon Ymddiriedolwr 01 August 2024
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mark Norman Ymddiriedolwr 09 September 2023
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hazel Joy Harland Ymddiriedolwr 09 September 2023
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Professor William Hamilton Ymddiriedolwr 09 September 2023
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Charles John Haslam Ymddiriedolwr 03 September 2022
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DEREK WILLIAM SMITHERS Ymddiriedolwr 03 October 2020
Dim ar gofnod
Dr Ian Varndell Ymddiriedolwr 02 June 2019
EXETER DISSENTERS' GRAVEYARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR MALCOLM BARRIE HART Ymddiriedolwr 18 June 2011
DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.30k £43.32k £66.07k £65.99k £89.06k
Cyfanswm gwariant £49.23k £51.05k £69.32k £70.10k £67.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 31 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 20 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 20 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Devonshire Association
Unit 10
Chitterley Business Centre
Silverton
EXETER
EX5 4DB
Ffôn:
01392 860456