Hanes ariannol ROYAL ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES G L E BRADFORD PROVINCIAL GRAND LODGE BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 252482
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.99k | £4.55k | £3.34k | £1.85k | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £1.42k | £1.85k | £620 | £450 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.