ymddiriedolwyr THE INSTITUTE FOR JEWISH POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 252626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Moss CBE | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||||
Dr Efrat Shaoulian-Sopher | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||||
DENISE NICOLE JOSEPH | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Mark Berman | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
FELICIA EPSTEIN | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
David Malcolm Ereira | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
William Stephen Benjamin | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||||||||||||||||
Professor Jonathan Edward Haskel CBE | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
Lord Leigh of Hurley | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.