ymddiriedolwyr FRIENDS OF PETERBOROUGH HOSPITAL
Rhif yr elusen: 252667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MARJORIE LORELEI MAHMOUD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bo Turner | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Harris | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Pat Hoppe | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
CHRISTABEL SALTMARSH | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
Grayson Amies | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|
||||
SALLY WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEREMY ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.