Hanes ariannol SHREE SWAMINARAYAN SIDHANT SAJIVAN MANDAL LONDON
Rhif yr elusen: 252726
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.48m | £1.98m | £1.24m | £1.49m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £826.00k | £474.09k | £437.65k | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.87k | N/A | £13.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £1.53m | £1.03m | £1.29m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £46.48k | £14.79k | £11.84k | £57.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £245.56k | £409.27k | £192.12k | £189.37k | £170.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.51m | £641.59k | £367.66k | £361.91k | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £184.42k | £106.44k | £75.74k | £100.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.