Hanes ariannol TAMWORTH MUSICAL THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 252852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.71k £1.82k £8.47k £30.91k £36.32k
Cyfanswm gwariant £16.69k £5.77k £5.80k £39.95k £49.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A