TAMWORTH MUSICAL THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OUR OBJECTIVES AND ACTIVITIES ARE TO STAGE TWO MUSICAL THEATRE PRODUCTIONS FOR THE LOCAL COMMUNITY EACH YEAR.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 05 Hydref 1967: Cofrestrwyd
- THE HOME OF MUSICAL THEATRE IN TAMWORTH (Enw gwaith)
- TAMWORTH ARTS CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Rose Hart | Cadeirydd | 07 July 2022 |
|
|
||||
Ami Radcliffe | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Jane James | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Chris Kimpton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Lindsay Sparks | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Gilman | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Francesca Andrews | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Jack Broughton | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Laura Michelle Whitehouse | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Demi Williams | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.71k | £1.82k | £8.47k | £30.91k | £36.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.69k | £5.77k | £5.80k | £39.95k | £49.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Chwefror 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Chwefror 2024 | 94 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mawrth 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mawrth 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 SEPTEMBER 1967 AS AMENDED ON 01 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE AND THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE PERFORMING ARTS AMONG THE INHABITANTS OF THE BOROUGH OF TAMWORTH AND SURROUNDING AREAS AND HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
TAMWORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Statfold Farm
Clifton Lane
TAMWORTH
Staffordshire
B79 0AE
- Ffôn:
- 07894809316
- E-bost:
- treasurer@tmtc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window