Ymddiriedolwyr TAMWORTH MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 252852

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Rose Hart | Cadeirydd | 07 July 2022 |
|
|
||||
Ami Radcliffe | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Jane James | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Chris Kimpton | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Lindsay Sparks | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Gilman | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Francesca Andrews | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Jack Broughton | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Laura Michelle Whitehouse | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Demi Williams | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.