Hanes ariannol ARUNDEL AND BRIGHTON DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 252878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.16m | £16.03m | £13.87m | £17.33m | £20.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.89m | £16.22m | £14.27m | £14.94m | £18.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.25m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £463.00k | £150.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.25m | £10.22m | £9.59m | £10.46m | £14.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.15m | £2.57m | £1.43m | £1.50m | £2.50m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.91m | £2.09m | £1.49m | £2.22m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £589.00k | £771.00k | £495.00k | £404.00k | £405.00k | |
|
Incwm - Arall | £4.26m | £372.00k | £865.00k | £2.74m | £628.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.54m | £1.36m | £906.00k | £1.49m | £2.48m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.37m | £15.93m | £14.09m | £14.76m | £17.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £527.00k | £296.00k | £181.00k | £176.00k | £177.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £120.00k | £192.00k | £189.00k | £193.00k | £209.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.34m | £24.00k | £95.00k | £381.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £150.00k | £150.00k | £172.00k | £175.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.