Hanes ariannol KIDNEY RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 252892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.75m | £9.95m | £6.95m | £12.77m | £14.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.00m | £9.97m | £5.88m | £9.61m | £14.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.95k | £20.18k | £23.00k | £10.63k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.94m | £6.01m | £5.36m | £8.33m | £7.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £665.00k | £557.00k | £340.00k | £479.00k | £828.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.71m | £2.95m | £684.00k | £3.74m | £5.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £436.00k | £441.00k | £251.00k | £207.00k | £425.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £314.00k | £12.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.87m | £3.05m | £2.62m | £5.22m | £4.67m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.59m | £7.71m | £4.09m | £7.44m | £11.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.90m | £2.25m | £1.78m | £2.18m | £2.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £163.00k | £168.00k | £868.00k | £148.00k | £155.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.76m | £5.37m | £3.23m | £6.46m | £7.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.00k | £33.00k | £23.00k | £28.00k | £30.79k | |
|
Gwariant - Arall | £509.00k | £0 | £0 | £0 | £362.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.