ymddiriedolwyr CLEVELAND MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 252905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Gareth Finch | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rachael McManus | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Alison Selby | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
John Nicholas Bollands | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Austen Floyd | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Pearson | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Joanne Marie Sewell | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Jordan Reece MacSween | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dr Daniel Slane | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Gary Clarke | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
CRAIG WILLIAM SEWELL | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
TIM WOOD | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.