Ymddiriedolwyr L H GRAY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 252928

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Green | Cadeirydd | 17 May 2019 |
|
|||||
Karen Elizabeth Bradley | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Dr Helen Elizabeth Bryant | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Dr Isabel Monteiro dos Santos Pires | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Prof Colin Russell Baker | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Prof Kevin Michael Prise | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
||||
Professor Andrew William Beavis | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
||||
Dr Mark Antony Hill | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.