ymddiriedolwyr JOEL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 253030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hugo Foxwood | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||||||
Natalie Jones | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||
Robert Miller | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||
David Parish | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|||||||||
Geraldine Burgess | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
PAUL FREDERICK JEAN WOLFF | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|||||||||
Clive Clarke | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.