Hanes ariannol THE YORK GLAZIERS' TRUST
Rhif yr elusen: 253425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £693.04k | £697.62k | £586.41k | £1.07m | £887.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £760.27k | £720.48k | £645.90k | £838.54k | £817.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.13k | £24.38k | £8.50k | £84.69k | £30.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £631.65k | £645.17k | £457.50k | £979.46k | £834.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £30.38k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.25k | £23.54k | £22.47k | £9.51k | £23.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.53k | £97.94k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £760.27k | £710.89k | £645.90k | £792.82k | £817.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £9.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.98k | £10.99k | £10.69k | £13.43k | £20.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £9.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £45.72k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.