ymddiriedolwyr BRITISH CHARITY FUND - BERNE
Rhif yr elusen: 253480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Konecki | Cadeirydd | 16 July 2013 |
|
|
||||
Enno Van Der Gaal | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nicolette Bauernfeind | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Graham Robertson | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Lynette Avis Morgan | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Rev Helen Marshall | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Robert J Dean | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
|
||||
Mary Palmesino MBE | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.