Hanes ariannol JOHN MOORES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 253481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £692.18k | £668.49k | £808.42k | £544.95k | £595.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £966.25k | £992.14k | £1.23m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £187.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £187.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £692.18k | £668.49k | £620.92k | £544.95k | £595.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £400 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £788.19k | £797.00k | £1.02m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £175.04k | £178.06k | £195.14k | £210.37k | £198.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.05k | £16.27k | £16.31k | £16.29k | £16.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £804.76k | £548.00k | £551.80k | £784.65k | £1.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £175.04k | £178.06k | £195.14k | £210.37k | £198.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.