THE ROYAL AIR FORCE DEPENDANTS FUND

Rhif yr elusen: 253492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity relieves immediate financial distress when a member, who must be Serving in the RAF, dies from whatever cause, by making grants to their nominated beneficiary.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £409,066
Cyfanswm gwariant: £434,504

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Abu Dhabi
  • Affganistan
  • Ajman
  • Akrotiri
  • Albania
  • Algeria
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigwa A Barbuda
  • Ariannin
  • Armenia
  • Aruba
  • Ascension
  • Aserbaijan
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarws
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhwtan
  • Bolifia
  • Bonaire
  • Bosnia And Herzegovina
  • Botswana
  • Brasil
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cabo Verde
  • Caledonia Newydd
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Canada
  • Cenia
  • Ceuta
  • Chile
  • Ciwba
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • De Georgia
  • Dekelia
  • Denmarc
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dubai
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Feneswela
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • French Southern Territories
  • Fujairah
  • Gabon
  • Gaiana
  • Georgia
  • Gerner
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Gogledd Corea
  • Gogledd Iwerddon
  • Grenada
  • Groeg
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Guyan Ffrengig
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Haiti
  • Hondwras
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Irac
  • Iran
  • Ireland
  • Israel
  • Jamaica
  • Japan
  • Jersey
  • Johnston Atoll
  • Kazakstan
  • Kingman Reef
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Latfia
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Libia
  • Liechtenstein
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macau
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mecsico
  • Melilla
  • Micronesia
  • Midway Islands
  • Moldofa
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montenegro
  • Montserrat
  • Moroco
  • Mosambic
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Nicaragwa
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norwy
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Palmyra Atoll
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Polynesia Ffrengig
  • Portiwgal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Ras Al-khaimah
  • Reunion
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Saba
  • Saint-Martin
  • Samoa
  • Samoa America
  • San Marino
  • São Tomé A Príncipe
  • Sawdi-arabia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Eustatius
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Somalia
  • Sri Lanka
  • St Barthelemy
  • St Helena
  • St Kitts-nevis
  • St Lucia
  • St Martin
  • St Pierre A Miquelon
  • St Vincent A Grenadines
  • Surinam
  • Svalbard
  • Sweden
  • Syria
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Tchad
  • Tiriogaeth Antarctig Brydeinig
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
  • Togo
  • Tokelau
  • Tomor-leste
  • Tonga
  • Trinidad A Tobago
  • Tristan Da Cunha
  • Tsieina
  • Tunisia
  • Turkmenistan
  • Twfalw
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Umm Al-quwain
  • Unol Daleithiau
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City
  • Wallis A Futuna
  • Western Sahara
  • Wrwgwâi
  • Y Bahamas
  • Y Comoros
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Ynys Baker
  • Ynys Bouvet
  • Ynys Christmas
  • Ynys Gogledd Mariana
  • Ynys Heard Ac Ynysoedd Mcdonald
  • Ynys Howland
  • Ynys Jarvis
  • Ynys Manaw
  • Ynys Navassa
  • Ynys Norfolk
  • Ynysoedd Aland
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Coco (KEELING)
  • Ynysoedd Cook
  • Ynysoedd Falkland
  • Ynysoedd Faroe
  • Ynysoedd Marshall
  • Ynysoedd Solomon
  • Ynysoedd Turks A Caicos
  • Ynysoedd Virgin Prydain
  • Ynysoedd Virgin Yr Unol Daleithiau
  • Ynys Pitcairn
  • Ynys Wake
  • Ynys Y Pasg
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Yr Ynys Las
  • Y Swdan
  • Y Swistir
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ROYAL AIR FORCE DEPENDANTS FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND Ymddiriedolwr
THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £387.69k £391.30k £439.51k £409.41k £409.07k
Cyfanswm gwariant £358.96k £291.72k £308.57k £401.85k £434.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Tachwedd 2022 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Tachwedd 2022 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
67 PORTLAND PLACE
LONDON
W1B 1AR
Ffôn:
02073073369
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael