Hanes ariannol COMMUNITY OF THE ORDER OF DISCALCED CARMELITES

Rhif yr elusen: 253645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £661.31k £365.62k £453.55k £413.51k £553.50k
Cyfanswm gwariant £559.59k £403.17k £555.74k £488.41k £507.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £59.22k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £595.51k N/A N/A N/A £400.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £61.87k N/A N/A N/A £36.36k
Incwm - Arall £3.93k N/A N/A N/A £117.00k
Incwm - Cymynroddion £70.61k N/A N/A N/A £44.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £559.59k N/A N/A N/A £507.68k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £14.78k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £78.08k N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0