Hanes ariannol CHURCH OF ST JOHN, THE WILLOWS, KIRKHAM
Rhif yr elusen: 253704
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.81k | £4.92k | £4.02k | £3.75k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £4.86k | £5.13k | £4.11k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.