CRUSADER HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a venue for Christian and sporting activities mostly for young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 18 Hydref 1967: Cofrestrwyd
- WALLINGTON CRUSADER HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Brian Reeves | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
michael james carpenter | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|
||||
ROBERT VERNON HEDDERLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.64k | £6.32k | £15.35k | £15.35k | £17.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.50k | £5.50k | £5.05k | £5.05k | £7.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 02 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 22 Chwefror 2024 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 22 Chwefror 2024 | 478 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 08 Mawrth 2022 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 20TH MAY 1925
Gwrthrychau elusennol
TO BE USED FOR ALL OR ANY OF THE PURPOSES OF THE WALLINGTON CRUSADERS' BIBLE CLASS FOR PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLBOYS AND YOUNG MEN IN SUCH MANNER AS THE LEADER OF LEARDERS FOR THE TIME BEING THEREOF SHALL THINK FIT WITHIN THE LIMITS OF THE TRUSTS HEREINAFTER DECLARED AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND OBLIGATIONS AS MAY BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE WALLINGTON CRUSADERS' BIBLE CLASS AFORESAID.
Maes buddion
WALLINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
176 Riddlesdown Road
Purley
Greater London
England
CR8 1DF
- Ffôn:
- 07973112090
- E-bost:
- MJCARPENTER68@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window