THE STRATEGIC PLANNING SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the practice and understanding of strategy in all organisations. To provide information via publications, the web and networking opportunities and to encourage the dissemination of new ideas through all its activities. The Society is a non profit distributing organisation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
- 23 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SPS (Enw gwaith)
- STRATEGIC PLANNING SOCIETY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.17k | £38.43k | £33.91k | £27.86k | £22.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.70k | £27.90k | £21.64k | £22.31k | £28.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 04 Medi 2019 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
M AND A OF ASSOC. INC. 13/01/1967, AMENDED BY SPEC. RES. 20/02/1967, 13/05/1968, 04/11/1968, 01/06/1970, 14/06/1976, 22/09/1981, 27/09/1982, 24/09/1984, 20/12/1985 AND 28/09/1988.
Gwrthrychau elusennol
TO STUDY DEVELOP AND TEACH THE PRINCIPLES AND TECHNIQUES WHICH ARE OF GENERAL APPLICATION IN THE FORMULATION AND USE OF LONG RANGE PLANS AND THE METHODS BY WHICH SUCH PRINCIPLES AND TECHNIQUES CAN BE APPLIED TO LONG RANGE PLANNING IN GOVERNMENT INDUSTRY BUSINESS AND OTHER ORGANISED ACTIVITIES. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window