ymddiriedolwyr FRATERNITY OF THE FRIENDS OF SAINT ALBANS ABBEY
Rhif yr elusen: 253909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Christine Alison Blackie | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||||
Moira Elizabeth Dean | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||||
Carol Ann Borras | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Anne Elizabeth Stockley | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||||
THE VERY REVD JOANNE KELLY-MOORE | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|||||||
Mary Eryl Butcher | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|||||||
Michael Richard Graham | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||||
Judith Hilary Card | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|||||||
Hazel Ann Ireson | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||||
Sally Jane Pearson | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||||
Susan Hawkins | Ymddiriedolwr | 23 September 2017 |
|
|
||||||
Robert Stanley Raine CBE | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||||
DAVID PAUL SKIDMORE OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||
LIZ FOTHERINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JULIA GRACE LOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
AILSA ELIZABETH HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.