Ymddiriedolwyr THE TONBRIDGE PHILHARMONIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 253972
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathryn Mary Howlett | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Patrick James Glencross | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Jane Graham Urquhart | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Graham Edward Bignell | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Josephine Mary Willoughby | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Joanna Mace | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Stewart Dearsley | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Robert Skone James | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MRS ROSIE SERPIS | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.