Ymddiriedolwyr WARWICK PROVIDENT DISPENSARY
Rhif yr elusen: 253987

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Edward Hanson | Cadeirydd | 23 March 2021 |
|
|
||||
Rebecca Jane Badhams | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Haidee Ann Vedy | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Jayne Topham | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Arthur Morley | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Thelma Janet ATKINS | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||
MAUREEN ELIZABETH SUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Maureen Anne Ethel HOOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.