THE INDEPENDENT METHODIST ASSOCIATION (INCORPORATED)

Rhif yr elusen: 254007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote Evangelical Religion in the United Kingdom and in all or any other parts of the world according to the principles and usages for the time being of Protestants of the Denomination known as Independent Methodists.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £285,142
Cyfanswm gwariant: £457,222

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
  • 28 Hydref 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (S.75))
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Thomas Edmondson Ymddiriedolwr 30 November 2024
Dim ar gofnod
Christopher William Woodall Ymddiriedolwr 29 August 2024
ROE GREEN CHURCH
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
Pauline Wendy Smith Ymddiriedolwr 28 July 2024
BETHEL INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID WILLIAM HUGHES Ymddiriedolwr 28 October 2023
ATHERTON & LEIGH FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Kay Louise White Ymddiriedolwr 30 July 2022
EASINGTON LANE COMMUNITY ACCESS POINT
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH EAST CIRCUIT OF INDEPENDENT METHODIST CHURCHES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Carrie Elizabeth Louise O'Nions Ymddiriedolwr 30 July 2022
Dim ar gofnod
DEBORAH CARON ROBERTS Ymddiriedolwr 05 February 2022
DOWNALL GREEN INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Britton Ymddiriedolwr 16 October 2021
WARRINGTON YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
WARRINGTON YOUTH FOR CHRIST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Roger Stone Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
DOROTHY LYDIA KENDRICK Ymddiriedolwr 04 August 2019
ROMAN ROAD INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ALISON TIPPING Ymddiriedolwr 29 July 2018
ROMAN ROAD INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Long Ymddiriedolwr 31 July 2016
Dim ar gofnod
Ada Loraine Ann Cheers Ymddiriedolwr 25 July 2015
Dim ar gofnod
LEESA KAY CROCKATT Ymddiriedolwr 27 July 2014
Dim ar gofnod
RITA GREEN-PRESCOTT Ymddiriedolwr 02 October 2012
Dim ar gofnod
NORMAN HARRY PRESCOTT Ymddiriedolwr
LAMBERHEAD GREEN INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Shaun Newton Ymddiriedolwr
HETTON COLLIERY RAILWAY 200
Derbyniwyd: Ar amser
VOLUNTARY ORGANISATIONS' NETWORK NORTH EAST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH EAST CIRCUIT OF INDEPENDENT METHODIST CHURCHES
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HETTON-LE-HOLE INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
MARILYN MAY RIDING Ymddiriedolwr
DOWNALL GREEN INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
BRIAN ALAN ROWNEY Ymddiriedolwr
ASTLEY INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM HAMPSON Ymddiriedolwr
LOWTON INDEPENDENT METHODIST CHURCH TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION THEREWITH
Derbyniwyd: Ar amser
CROSSROADS GLOBAL VILLAGE (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
LEONARD OGILVIE Ymddiriedolwr
BOLDON COLLIERY INDEPENDENT METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £108.36k £85.17k £134.49k £469.69k £285.14k
Cyfanswm gwariant £568.94k £205.50k £273.72k £225.05k £457.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 14 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 09 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES ADOPTED JUNE 1938
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE USED IN MAKING GRANTS TO NEW CAUSES IN CONNECTION WITH OR INTENDED TO BE CONNECTED WITH THE INDEPENDENT METHODIST CHURCHES TO SPREAD THE PRINCIPLES OF SUCH CHURCHES AND TO ASSIST CHURCHES AND MISSIONS TO REDUCE DEBTS OR EXTEND PREMISES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 12 Ionawr 2000 : Cofrestrwyd
  • 28 Hydref 2013 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Independent Methodist Churches
The Resource Centre
Fleet Street
WIGAN
Lancashire
WN5 0DS
Ffôn:
01942223526
Gwefan:

imchurches.org.uk