ymddiriedolwyr THE INDEPENDENT METHODIST ASSOCIATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 254007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|||||
Kay Louise White | Ymddiriedolwr | 30 July 2022 |
|
|||||
Carrie Elizabeth Louise O'Nions | Ymddiriedolwr | 30 July 2022 |
|
|
||||
DEBORAH CARON ROBERTS | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|||||
Alan Britton | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|||||
JENNIFER ALICE WAREING | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|||||
Roger Stone | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
DOROTHY LYDIA KENDRICK | Ymddiriedolwr | 04 August 2019 |
|
|||||
ALISON TIPPING | Ymddiriedolwr | 29 July 2018 |
|
|||||
Matthew Long | Ymddiriedolwr | 31 July 2016 |
|
|
||||
Ada Loraine Ann Cheers | Ymddiriedolwr | 25 July 2015 |
|
|
||||
LEESA KAY CROCKATT | Ymddiriedolwr | 27 July 2014 |
|
|
||||
RITA GREEN-PRESCOTT | Ymddiriedolwr | 02 October 2012 |
|
|
||||
SHAUN NEWTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM HAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LEONARD OGILVIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRIAN ALAN ROWNEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NORMAN HARRY PRESCOTT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARILYN MAY RIDING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.