NURSES HOME FUND

Rhif yr elusen: 254014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Financial assistance for chronically sick and disabled people

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £1,322
Cyfanswm gwariant: £1,193

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DIANA MORRIS Cadeirydd
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Diane Ellis Ymddiriedolwr 11 June 2024
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Ann Taylor Ymddiriedolwr 06 June 2023
Dim ar gofnod
FRANK GEOFFREY COLLINS Ymddiriedolwr 07 October 2022
FROME LIONS CLUB (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
COLLINS EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RICHARD OATLEY TRUST NUMBER 2
Derbyniwyd: Ar amser
KENNETH MAURICE WILLIAMS WILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Justine Alford Ymddiriedolwr 02 October 2018
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Ann Hobbs Ymddiriedolwr 19 September 2017
Dim ar gofnod
Mark Symes Ymddiriedolwr 14 August 2017
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRICT 105SW FOUNDATION (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
FROME LIONS CLUB (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
JUDY ZILLA HOSEGOOD Ymddiriedolwr 27 January 2012
Dim ar gofnod
MR TONY PERRY Ymddiriedolwr
FROME RELIEF IN SICKNESS CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
FROME AND DISTRICT MENCAP SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, FROME
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.21k £1.23k £1.27k £1.41k £1.32k
Cyfanswm gwariant £1.91k £610 £1.24k £2.38k £1.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Ebrill 2024 78 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 Wellow Drive
FROME
BA11 2DU
Ffôn:
01373467844
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael