Ymddiriedolwyr CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 254122

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucia Handley | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Martin Richardson | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Vince Bailey | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Carol Andrews | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
WENDY CHEESEMAN | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
David Rhodes | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
RUSSELL THOMPSON OBE | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
GRAHAM WATSON | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.