Hanes ariannol LOCAL ASSOCIATION FOR THE MENTALLY AND PHYSICALLY HANDICAPPED (HAVERHILL)
Rhif yr elusen: 254234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.07k | £65.12k | £77.39k | £83.26k | £96.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.00k | £80.57k | £74.58k | £83.54k | £92.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.00k | £59.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.21k | £7.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.