THE CHURCH ESTATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As detailed in the 1909 Scheme
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1967: Cofrestrwyd
- PATTINGHAM CHURCH ESTATE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS C M RINGROSE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dorothy Margaret Steel | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||
Clive Edward Alexander Pendrell | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
DAVID SAMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.96k | £83.18k | £89.17k | £93.44k | £95.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.24k | £25.13k | £26.29k | £33.24k | £74.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 5 FEBRUARY 1909
Gwrthrychau elusennol
1. COSTS OF REPAIRS AND INSURANCE AND OUTGOINGS PAYABLE IN RESPECT OF THE PROPERTY OF THE CHARITY AND EXPENSES OF MANAGEMENT. 2. MAINTENANCE AND REPAIR AND INSURANCE OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF PATTINGHAM AND MAINTENANCE OF THE CHURCHYARD: PAYMENTS OF BELLRINGERS AND CLERK OF THE CHURCH: COST OF MAINTENANCE AND REPAIR OF THE ORGAN IN THE CHURCH AND ORNAMENTATION OF THE CHURCH. 3. EXCESS OF INCOME (IF ANY) TO BE ACCUMULATED FOR IMPROVEMENT OR ENLARGEMENT OF THE FABRIC OF THE CHURCH AND CHURCHYARD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE RIDGES
GREAT MOOR ROAD
PATTINGHAM
WOLVERHAMPTON
WV6 7AU
- Ffôn:
- 01902700340
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window