Hanes ariannol THE SOUTH WALES PROVINCIAL GRAND LODGE OF MARK MASTER MASONS BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 254319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.47k £8.54k £4.00k £21 £382
Cyfanswm gwariant £4.53k £6.66k £7.09k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A