ymddiriedolwyr LADY ELIZABETH GREY REST FUND
Rhif yr elusen: 254363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev. Cannon Simon White | Cadeirydd | 14 September 2013 |
|
|||||||||||||
Richard Wheatley | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||||||||
Pauline Young | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|||||||||||||
JOAN MARGARET CAFFREY | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||||||||||
Janice Parks | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||||||||||
SALLY MARY CAROLINE KEITH | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||||||||||
NOEL COMMON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.