Ymddiriedolwyr SIR DENIS BROWNE MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 254384
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian Sugarman Cadeirydd 09 July 2021
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Erica Makin Ymddiriedolwr 01 April 2023
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Alexander McDonald Ymddiriedolwr 01 April 2023
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Bradshaw Ymddiriedolwr 02 March 2022
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Clare Rees Ymddiriedolwr 02 March 2022
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Sean Marven Ymddiriedolwr 02 February 2022
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
APLS SHEFFIELD
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
Dhanya Mullassery Ymddiriedolwr 01 February 2022
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser
Irene Miliken Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
Munther Haddad Ymddiriedolwr 18 October 2019
THE BRITISH ASSOCIATION OF PAEDIATRIC SURGEONS
Derbyniwyd: Ar amser