SUTTON COLDFIELD, FOUR OAKS CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arranging meetings for public worship, which includes Bible education and training in Christian living. Preaching the Christian message to the public within the congregation area. Distributing Bibles and other religious literature; also giving pastoral assistance to the congregation and the wider community. All of these services and facilities are provided without charge
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275946 THE KINGDOM HALL TRUST
- 06 Rhagfyr 1967: Cofrestrwyd
- 04 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SUTTON COLDFIELD CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.52k | £11.39k | £9.62k | £8.00k | £7.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.08k | £35.45k | £12.28k | £8.99k | £8.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 18 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 JUNE 1997
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE DISSEMINATION OF BIBLE TRUTHS, ORALLY AND BY THE PRINTED PAGE, AND BY MEANS OF DISTRIBUTION OF BIBLES AND THE PRINTING AND PUBLICATION OF BIBLE STUDY HELPS, TRACTS, PAMPHLETS, PAPERS, AND OTHER RELIGIOUS DOCUMENTS
Maes buddion
SUTTON COLDFIELD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window