Hanes ariannol THE HARI PRASAD SHASTRI CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 254532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £115.41k £89.63k £126.71k £139.29k £146.03k
Cyfanswm gwariant £96.76k £110.74k £155.20k £126.37k £196.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A