Hanes ariannol SPARKWELL PARISH HALL AND PLAYGROUND TRUST

Rhif yr elusen: 254588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £46.80k £15.46k £36.37k £44.37k £51.13k
Cyfanswm gwariant £41.53k £11.79k £26.95k £40.80k £49.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A