THE WELSH PARAPLEGIC AND TETRAPLEGIC ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide coaching & financial support for wheelchair atheletes in Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1968: Cofrestrwyd
- WPTSA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence O'DONNELL | Ymddiriedolwr | 01 January 1995 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232 | £168 | £19 | £309 | £707 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.40k | £1.66k | £0 | £432 | £272 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 19 DECEMBER 1967 AS VARIED BY SCHEME DATED 31 AUGUST 1978
Gwrthrychau elusennol
(A) THE AFTER CARE OF PARAPLEGICS AND TETRAPLEGICS IN NEED OF CARE AND ATTENTION WHO ARE OR HAVE BEEN PATIENTS AT HOSPITALS IN WALES. (B) THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF THEIR LIFE BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR ORGANISED COMPETITIVE GAMES, RECREATION, OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION. (C) TO SUPPORT CHARITABLE CLUBS HAVING AMONG THEIR OBJECTS THE RELIEF OF THE BENEFICIARIES IN THE MANNER DEFINED IN PARAGRAPHS (A) AND (B). (FOR FURTHER DETAILS SEE RULES CLAUSE 2(I), (II), (III)).
Maes buddion
THE PRINCIPALITY OF WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 ELGAR CRESCENT
LLANRUMNEY
CARDIFF
CF3 5RU
- Ffôn:
- 02920914685
- E-bost:
- t.odonnell2@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window