BUTTERFLY CONSERVATION

Rhif yr elusen: 254937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The conservation of butterflies, moths and our environment

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstria
  • Belarws
  • Bwlgaria
  • Croatia
  • Denmarc
  • Estonia
  • Ffrainc
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Yr Iâ
  • Hwngari
  • Ireland
  • Lithwania
  • Lwcsembwrg
  • Macedonia
  • Norwy
  • Portiwgal
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Serbia
  • Slofacia
  • Slofenia
  • Sweden
  • Twrci
  • Y Ffindir
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE BRITISH BUTTERFLY CONSERVATION SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Ruth Waters Ymddiriedolwr 11 November 2024
THE BAT CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lynnette Leeson Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Shaun Thomas Ymddiriedolwr 09 November 2024
Dim ar gofnod
Carrie Anne Hume Ymddiriedolwr 09 November 2024
Dim ar gofnod
Steve Almond Ymddiriedolwr 09 November 2024
Dim ar gofnod
Catrin Jayne Evans Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Martin Spray Ymddiriedolwr 12 November 2022
WILDLIFE AND COUNTRYSIDE LINK
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Elaine King Ymddiriedolwr 13 November 2021
Dim ar gofnod
Hugh Ellerton Ymddiriedolwr 14 November 2020
Friends of Furze Down
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Laurence Harwood Ymddiriedolwr 16 November 2019
Dim ar gofnod
Simon Saville Ymddiriedolwr 10 November 2018
THE LONDON BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
WILD CLAPHAM
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.50m £4.48m £4.35m £6.25m £6.62m
Cyfanswm gwariant £4.88m £4.27m £4.27m £5.56m £6.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £193.85k £174.67k £169.78k £212.10k £242.66k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £729.41k £658.10k £486.55k £585.96k £869.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.28m £1.35m £1.25m £2.89m £3.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £60.00k £72.17k £47.00k £31.00k £105.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.92m £2.85m £2.82m £3.10m £3.21m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £248.11k £148.29k £237.00k £228.00k £307.00k
Incwm - Arall £0 £53.95k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £643.66k £688.45k £667.00k £1.30m £2.26m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.68m £4.02m £4.04m £5.27m £6.43m
Gwariant - Ar godi arian £200.15k £249.17k £224.00k £289.00k £391.00k
Gwariant - Llywodraethu £106.44k £141.67k £89.00k £113.00k £127.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £33.00k £16.65k £24.66k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £25.02k £0 £13.00k £11.09k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £1.47m £1.45m £1.42m £1.39m £1.37m
Buddsoddiadau tymor hir £4.68m £5.30m £5.59m £5.28m £5.61m
Cyfanswm asedau £5.30m £5.41m £5.59m £6.66m £6.37m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £372.08k £223.00k £291.00k £636.00k £523.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 23 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 11 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DEED DATED 30 DECEMBER 1999 AS AMENDED BY A RESOLUTION OF 29 APRIL 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE OBJECTS OF BUTTERFLY CONSERVATION (REG CHY 254937).
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Hanes cofrestru
  • 23 Gorffennaf 2010 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BUTTERFLY CONSERVATION
MANOR YARD
SHAGGS
EAST LULWORTH
WAREHAM
BH20 5QP
Ffôn:
01929400209