THE BOURNEMOUTH ASSOCIATION FOR THE CARE OF THE ELDERLY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide financial assistance to needy elderly in the Bournemouth Borough
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bournemouth
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1055056 HELP AND CARE
- 08 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- B A C E (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.64k | £17.52k | £11.98k | £2.32k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.70k | £16.74k | £1.50k | £2.96k | £2.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 06 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 15 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 02 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 05 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH MARCH 1957 AS AMENDED 27TH APRIL 1966
Gwrthrychau elusennol
TO CO-ORDINATE AND, BY MUTUAL ASSOCIATION,CO-OPERATION AND JOINT EFFORT, PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN BOURNEMOUTH.
Maes buddion
BOURNEMOUTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window