THE PERRY WATLINGTON TRUST

Rhif yr elusen: 255014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objective of the charity is to provide benefit to sick people in the county of Essex

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £37,922
Cyfanswm gwariant: £38,740

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Charles Ashton Cadeirydd
Dim ar gofnod
Guy Nicholas Buckingham Varney Ymddiriedolwr 14 May 2020
Dim ar gofnod
Claire Monica Oxley Fisher Ymddiriedolwr 01 February 2015
Dim ar gofnod
GEORGE HENRY DE MONTMORENCY CARBUTT Ymddiriedolwr 22 January 2012
THE BARBARA PRICE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES NICHOLAS GOOCH Ymddiriedolwr 22 January 2012
HENRY SMITH'S CHARITY (TOLLESHUNT D'ARCY ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
AMANDA PAMELA GERRY Ymddiriedolwr
THE LIONEL LYSTER 1980 MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CLAIRE COTTRELL DL Ymddiriedolwr
HENRY SMITH'S CHARITY (TOLLESHUNT D'ARCY ESTATE)
Derbyniwyd: Ar amser
ESSEX YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £37.63k £45.74k £13.99k £43.26k £37.92k
Cyfanswm gwariant £32.30k £21.30k £32.30k £28.55k £38.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Mawrth 2021 132 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Mawrth 2021 132 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stour House
Court Street
Nayland
Suffolk
CO6 4JL
Ffôn:
07785395572
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael