NASH CONCERT SOCIETY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the development of musical appreciation Advancement of musical education in general
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN LEWIS | Cadeirydd | 28 September 2011 |
|
|
||||
Sir Stanley Burnton | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|||||
Sally Hilary Marks Groves MBE | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
AMELIA FREEDMAN CBE | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||
RODNEY SLATFORD OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY PRIMROSE BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM LYNE CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.72k | £76.50k | £158.88k | £184.02k | £195.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.28k | £86.88k | £170.89k | £180.86k | £191.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Chwefror 2025 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Chwefror 2025 | 19 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ebrill 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24TH JANUARY 1968
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF PUBLIC MUSICAL EDUCATION IN GENERAL AND IN PARTICULAR A) BY PROCURING SPONSORING OR ASSISTING THE PERFORMANCE OF MUSICAL WORKS OF HIGH QUALITY. (FOR FURTHER OBECTS SEE DECLARATION OF TRUST)
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 CEDARS CLOSE
LONDON
NW4 1TR
- Ffôn:
- 020 8203 3025
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window