ST JOHN'S HOSPITAL

Rhif yr elusen: 255110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of Warden assisted housing for those in need, with priority to those living in the districts of Salisbury and Wilton. The Charity maintains 19 units of accommodation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £165,706
Cyfanswm gwariant: £220,599

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST JOHN'S HOSPITAL, WILTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Raymond Wilson Stedman Ymddiriedolwr 05 November 2024
Dim ar gofnod
June Nicola Finlay Ymddiriedolwr 20 July 2022
Dim ar gofnod
Alison Jean Ward Ymddiriedolwr 18 July 2022
Dim ar gofnod
Shaun Cowlam CBE Ymddiriedolwr 07 December 2020
Dim ar gofnod
RICHARD FAWCUS Ymddiriedolwr 01 November 2016
Dim ar gofnod
VIRGINIA ROLFE Ymddiriedolwr 20 March 2013
Dim ar gofnod
REVEREND MARK WOOD Ymddiriedolwr
WILTON UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM GRAILYS' BEQUEST
Derbyniwyd: Ar amser
GROVE'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WILTON EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WILTON WITH NETHERHAMPTON AND FUGGLESTONE
Derbyniwyd: Ar amser
WILTON MIDDLE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod
THE MAJOR CHURCHES' NETWORK
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.78k £134.56k £138.46k £148.26k £165.71k
Cyfanswm gwariant £169.28k £170.62k £138.89k £183.59k £220.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Tachwedd 2023 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 08 Tachwedd 2023 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 St. John's Square
Wilton
Salisbury
Wiltshire
SP2 0DN
Ffôn:
01722743421