Hanes ariannol THE RANDAL CREMER COTTAGES

Rhif yr elusen: 255151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.96k £71.77k £22.94k £25.24k £49.70k
Cyfanswm gwariant £29.39k £54.37k £32.96k £13.98k £35.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A