ymddiriedolwyr PARISH LANDS
Rhif yr elusen: 255283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Catherine Mary Oldershaw | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Margaret Hoare | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||
Robert William Brighouse | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||||
Rev Georgina Margaret Radford | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||||
DIANA GOWER | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||||
COLIN JOHN VALLANCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ROBERT SAVERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PHILIP GEOFFREY FRENCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR GREG WALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.