POOLE AND EAST DORSET CLUB FOR THE DISABLED INSKIP LEAGUE OF FRIENDSHIP, BRANCH NO 15

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Take Elderly Disabled People out for the day. We run a mini-bus fitted with a tail lift for wheelchairs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2019
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Hampshire
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
- POOLE AND EAST DORSET INSKIP LEAGUE OF FRIENDSHIP FOR THE DISABLED (BRANCH NO 15) (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLE HAWKES | Cadeirydd | 30 June 2011 |
|
|
||||
R G EVANS | Ymddiriedolwr | 11 April 1974 |
|
|
||||
VICKI BESWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.48k | £3.00k | £2.10k | £5.30k | £700 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.76k | £4.10k | £3.10k | £4.03k | £900 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 121 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 121 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 488 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 488 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 853 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 853 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1218 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1218 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1582 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1582 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LICENCE OF THE 7TH APRIL 1955 AND CONSTITUTION ADOPTED 6 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES FOR DISABLED MEMBERS TO BUILD AND MAINTAIN A PERMANENT HOME FOR DISABLED MEMBERS TO VISIT AND ASSIST THE DISABLED GENERALLY
Maes buddion
POOLE AND EAST DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 LITTLECROFT ROAD
POOLE
BH12 3LE
- Ffôn:
- 01202380766
- E-bost:
- rodneyevans@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
3littlecroftroad.poole.dorset.bh12.3le
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window